KRS 0000321443
NIP8792585278
REGON34052987500000
NazwaTORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTORLEN
Data rejestracji 14 sty 2009 (16 lat temu) 14 sty 2009
Data usunięcia 20 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15808500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792585278
data rejestracji 02 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2060Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWWspólnik
2009-01-14
2020-05-20
31.617 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.808.500 ZŁOTYCH
75001099200000
KRZYSZTOF KOWALSKI
Likwidator
2018-12-19
2020-05-20
PIOTR KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2012-06-26
KRZYSZTOF ANDRZEJ RUDAK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2012-06-26
EDWARD KAZIMIERZ OLKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2012-06-26
KAMIL DOMINIK DOBIES
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2012-10-29
DAMIAN JAN PAKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2012-10-29
TOMASZ KOSEK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2020-05-20
AGNIESZKA WERONIKA URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2015-10-27
JUSTYNA KRZEMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-29
2015-10-27
MACIEJ MAREK FIRLEJ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2020-05-20
MAŁGORZATA JANINA ŻARECKA PIĄTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-27
2020-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2018-12-19
2009-01-14
2018-12-19
TORLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie