KRS 0000117529
REGON87057586000000
Nazwa"ELTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELTECH
Data rejestracji 12 cze 2002 (22 lata temu) 12 cze 2002
Data usunięcia 26 mar 2004 26 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 73, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2395000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAWspólnik
2002-06-12
2004-03-26
2395 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.395.000,00 ZLOTYCH
87021959000000
ELŻBIETA ŚLIWA
Prokurent
2002-06-12
2003-09-15
PROKURA SAMOISTNA
ADAM LEWANDOWSKI
Likwidator
2003-09-15
2004-03-26
KRZYSZTOF KACPROWICZ
Likwidator
2003-09-15
2004-03-26
STANISŁAW MAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2003-06-06
GRAŻYNA WANDA KARKOSIK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2004-03-26
MAŁGORZATA JANINA ŻARECKA PIĄTKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-12
2004-03-26
SŁAWOMIR TOMASZ MASIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-06
2004-03-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF KACPROWICZ
PREZES
2002-06-12
2003-09-15
ADAM LEWANDOWSKI
WICEPREZES
2002-06-12
2003-09-15
2002-06-12
2003-09-15
ELTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie