KRS 0000109498
NIP6520007968
REGON27019504600000
NazwaCZECHOWICKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH "VIVA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCZECHOWICKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH "VIVA"
Data rejestracji 25 kwi 2002 (22 lata temu) 25 kwi 2002
Data usunięcia 17 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4700000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji47000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIMACIEJ WERESZCZYŃSKI
Prokurent
2003-12-09
2004-01-27
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ADAM MAŁEK
Prokurent
2005-12-15
2007-04-24
SAMOISTNA
ZBIGNIEW PRZESMYCKI
Prokurent
2006-09-21
2007-04-24
SAMOISTNA
STANISŁAW PAWEŁ MACKIEWICZ
Prokurent
2003-06-17
2004-01-27
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ WIKTOR WLAZŁY
Prokurent
2002-04-25
2002-12-02
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW MAREK FRONCZ
Prokurent
2003-04-30
2003-12-30
ŁĄCZNA
BOGUSŁAW JAN SŁONKA
Prokurent
2003-04-30
2004-01-27
ŁĄCZNA
KAROL MARCIN WOŹNICKI
Prokurent
2002-12-02
2003-04-30
ŁĄCZNA
GERARD ANDRZEJ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2003-06-17
MARIA JANINA WROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2003-06-17
PIOTR LESZEK WROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2003-06-17
JERZY PUCHAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2003-06-17
KAZIMIERZ BECZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-25
2003-12-30
TADEUSZ MIROSŁAW FRANCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-12-02
2003-06-17
RYSZARD STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2005-12-15
JAN SOKOLOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2005-12-15
GERARD ANDRZEJ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2005-02-23
RYSZARD JÓZEF WIATR
Członek Organu Nadzoru
2005-02-23
2005-08-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRKURENTEM ALBO Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA, LUB -ŁĄCZNIE PROKURENT I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
JANINA ZOFIA ŁUSZCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2003-04-30
ROBERT GRZYBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2002-12-02
ZBIGNIEW KAROL BUCHTA
CZŁONEK
2003-04-30
2003-12-09
BARTOSZ TOMASZ KOWALOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-16
2005-02-23
BARTOSZ KOWALOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2005-06-15
RYSZARD JÓZEF WIATR
PREZES ZARZĄDU
2005-06-15
2019-02-07
LESZEK ROMUZGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-25
2005-06-15
2002-04-25
2003-08-25
CZECHOWICKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-25
2016-09-19
ELIZY ORZESZKOWEJ, 17, CZECHOWICE DZIEDZICE, 43-500, CZECHOWICE DZIEDZICE, POLSKA
2016-09-19
2018-01-22
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 36, KRAKÓW, 30-074, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie