KRS 0000185060
NIP5213279856
REGON01563161900000
Nazwa"IMMO-LUX NARBUTTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMMO-LUX NARBUTTA
Data rejestracji 23 gru 2003 (21 lat temu) 23 gru 2003
Data usunięcia 16 mar 2018 16 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 22, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2003-12-23
2018-03-16
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH
01267040600000
JOANNA IRENA STOLARSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2011-02-07
MATHIAS STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2009-01-21
RYSZARD STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-04-24
2011-02-07
KATHARINA STOLARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-21
2011-02-07
RYSZARD STOLARSKI
Prokurent
2010-09-28
2011-02-07
PROKURA SAMOISTNA
MATHIAS STOLARSKI
Prokurent
2011-02-07
2018-03-16
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PROKURENT O ILE USTANOWIONA ZOSTAŁA PROKURA SAMOISTNA
ANTONI KUBICZEK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-23
2009-01-21
MACIEJ WERESZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-23
2018-03-16
MATHIAS STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-21
2011-02-07
RYSZARD STOLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-07
2018-03-16
KATHARINA STOLARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-07
2018-03-16
2003-12-23
2005-12-22
NARBUTTA, 1, WARSZAWA, 02-564, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie