KRS 0000006259
NIP5261042589
REGON01159330700000
Nazwa"AUXILIUM" WARSZAWSKIE BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"AUXILIUM" WARSZAWSKIE BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW
Data rejestracji 30 kwi 2001 (23 lata temu) 30 kwi 2001
Data usunięcia 11 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRAZYLIJSKA, 7A, WARSZAWA, 03-946, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEAGATA KATARZYNA KALBARCZYK
Wspólnik
2001-04-30
2001-11-22
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 200,00 (DWIEŚCIE) ZŁOTYCH ŁĄCZNIE NA KWOTĘ 2.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: DWA TYSIĄCE)
HENRYK ADAM WAŚKO
Wspólnik
2001-11-22
2018-01-11
10 UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JERZY KRYSIUK
Wspólnik
2001-11-22
2018-01-11
10 UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ELIGIUSZ MARIAN HAJDUK
Wspólnik
2001-11-22
2006-08-07
16 UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
TADEUSZ FEDORUK
Wspólnik
2005-03-08
2008-10-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-11-08
2007-11-08
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
35077834600000
LEON ZDZISŁAW KALBARCZYK
Wspólnik
2001-04-30
2008-10-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-11-08
2018-01-11
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH
35127584800000
TOMASZ STACHERA
Wspólnik
2008-10-20
2018-01-11
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500 ZŁOTYCH
TADEUSZ FEDORUK
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2018-01-11
HENRYK ADAM WAŚKO
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2018-01-11
GRZEGORZ GORCZYCA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2009-01-14
KAZIMIERA WIDŁA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2018-01-11
ZOFIA PODHORODECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-11-08
2007-11-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
HELENA ALEKSANDRA KALBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-04-30
2006-11-08
GRZEGORZ GORCZYCA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2016-03-23
LEON ZDZISŁAW KALBARCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-04-30
2006-11-08
LEON ZDZISŁAW KALBARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-08
2007-11-08
LEON ZDZISŁAW KALBARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-08
2018-01-11
ELIGIUSZ MARIAN HAJDUK
WICEPREZES
2001-11-22
2005-03-08
TADEUSZ FEDORUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-08
2006-08-02
GRZEGORZ GORCZYCA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-08
2007-11-08
TOMASZ STACHERA
PREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2009-01-14
2001-04-30
2006-11-08
WARSZAWSKIE BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-30
2001-11-22
CZUBATKI, 3, WARSZAWA, 02-082, URZĄD POCZTOWY WARSZAWA 22, POLSKA
2001-11-22
2006-08-02
WSPÓLNA, 65 A, WARSZAWA, 00-687, URZĄD POCZTOWY WARSZAWA 81, POLSKA
2006-08-02
2007-11-08
WSPÓLNA, 65A, WARSZAWA, 00-687, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie