KRS 0000063368
NIP8992430681
REGON93271350800000
NazwaGRUPA FOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA FOREX
Data rejestracji 19 lis 2001 (23 lata temu) 19 lis 2001
Data usunięcia 13 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRAŻYNY, 15, WARSZAWA, 02-548, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #281 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAWKATARZYNA AIDA SZCZEPAŃSKA
Wspólnik
2001-11-19
2003-09-12
100 (STO) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MICHAŁ WNUK
Wspólnik
2003-09-12
2020-02-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁOTYCH
TADEUSZ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2003-09-12
JAROSŁAW RYSZARD SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2003-09-12
KATARZYNA AIDA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-17
2003-09-12
HENRYK JÓZEF SZENDERA
Prokurent
2007-05-18
2020-02-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
IRENEUSZ NAROŻNY
PREZES ZARZĄDU
2001-11-19
2002-07-17
MICHAŁ WNUK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-17
2003-09-12
SEBASTIAN HAMPEL
PREZES ZARZĄDU
2003-09-12
2005-07-26
MICHAŁ WNUK
PREZES ZARZĄDU
2005-07-26
2020-02-13
2001-11-19
2002-07-17
"CL NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-19
2002-07-17
JABŁECZNA, 20, WROCŁAW, 50-539, WROCŁAW, POLSKA
2002-07-17
2003-09-12
POWSIŃSKA, 23, WARSZAWA, 02-920, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie