KRS 0000450718
NIP1132863566
REGON14654914100000
NazwaPV POLSKA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPV POLSKA II
Data rejestracji 11 lut 2013 (12 lat temu) 11 lut 2013
Data usunięcia 19 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132863566
data rejestracji 29 lip 2013
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHMICHAŁ KUDŁA
Beneficjent
KRZYSZTOF JÓŹWIAK
zgłaszający - komplementariusz
1948-01-29
Wspólnik
2013-02-11
2016-01-19
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
14636816100000
MICHAŁ KUDŁA
Beneficjent
WŁAŚCICIEL SPÓŁKI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL JÓZEF DZIERŻOŃ
PREZES ZARZĄDU
2013-02-11
2013-05-11
MACIEJ ANTONI MAŁYSZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2014-03-27
ANNA EWA DĘBSKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2013-05-11
2014-09-25
KONRAD WALDEMAR WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-27
2016-01-19
ADAM HEROMIŃSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-09-25
2016-01-19
2013-02-11
2013-05-11
CHŁODNICZA, 6, WARSZAWA, 04-320, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie