KRS 0000436363
NIP7010357776
REGON14636100600000
NazwaKAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE
Data rejestracji 23 paź 2012 (12 lat temu) 23 paź 2012
Data usunięcia 30 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIERŻ. WŁADYSŁAWA SZYMCZAKA, 6, DZIEKANÓW POLSKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1382000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010357776
data rejestracji 31 paź 2012
status Czynny
20114010100000413849001013
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
53114010100000413849001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
69114010100000413849001004
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
85114010100000413849001007
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMONIKA KOBYLIŃSKA
Beneficjent
IRENEUSZ ROMAN NAWROCKI
Beneficjent
WOJCIECH PSZKIT
zgłaszający - członek zarządu
LUDWIK JERZY KLINKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2012-10-23
2015-06-18
WITOLD KRZYSZTOF KURZĘPA
Członek Organu Nadzoru
2012-10-23
2017-01-30
IRENEUSZ ROBERT SITARSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-10-23
2015-06-18
MAREK ŻYTNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-06-18
2017-01-30
JAN MARCIN SZARY
Członek Organu Nadzoru
2015-06-18
2017-01-30
Wspólnik
2012-10-23
2015-02-27
2764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.382.000,00 ZŁ
01601859400000
IRENEUSZ ROMAN NAWROCKI
Wspólnik
2015-02-27
2017-01-30
1.658 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 829.000,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ RAFAŁ PIETRUSZKA
Wspólnik
2015-06-18
2017-01-30
553 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 276500,00 ZŁ
JAROSŁAW TOMASZ WODNICKI
Wspólnik
2015-11-23
2017-01-30
553 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 276.500,00 ZŁOTYCH
VIOLETTA ELŻBIETA STANEK
Prokurent
2012-12-07
2015-06-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MONIKA KOBYLIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
IRENEUSZ ROMAN NAWROCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ RAFAŁ PIETRUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2012-10-23
2017-01-30
RAFAŁ KRĘCISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-23
2013-07-05
ŁUKASZ CICHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-05
2014-06-23
JAROSŁAW TOMASZ WODNICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-02-27
2017-01-30
2012-10-23
2012-12-07
MOKOTOWSKA, 4/6, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
2012-12-07
2015-06-18
WIEJSKA, 18, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie