KRS 0000510030
NIP5272714271
REGON14723051300000
NazwaAPARTAMENTY RAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAPARTAMENTY RAKÓW
Data rejestracji 19 maj 2014 (10 lat temu) 19 maj 2014
Data usunięcia 20 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200 BUD. 2, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272714271
data rejestracji 01 wrz 2014
status Czynny
46109000040000001263730001
SANPL Centrala
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
25109010560000000144649390
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
41109010560000000144718748
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
73114020620000443412001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY JAN KUPRIJANIUK
Beneficjent
ROBERT NOWAKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - INNY
MONIKA KRÓL GAJEWSKA
Wspólnik
2014-05-19
2014-11-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-11-03
2016-06-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14633961000000
FORUM 58 SCSP SOCIETE EN COMMANDITE SPECJALE
Wspólnik
2016-06-21
2019-10-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
RADIUS PROJEKT (CY) LIMITED
Wspólnik
2019-10-30
2020-01-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH
ROBERT JAN SZUSTKOWSKI
Prokurent
2014-11-03
2017-11-24
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM
PIOTR POGŁÓD
Prokurent
2017-06-29
2020-01-20
PROKURA ŁĄCZNA, W TYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI RAZEM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JERZY JAN KUPRIJANIUK
Beneficjent
POSIADANIE 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z.O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM ZGŁASZANEGO PODMIOTU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
SZYMON CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-19
2014-11-03
ROBERT NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-03
2020-01-20
ARON DOMŻAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-03
2020-01-20
2014-05-19
2017-11-16
PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA I WYWOZU NIECZYSTOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-19
2014-11-03
OBOZOWA, 43, WARSZAWA, 01-161, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-03
2016-08-05
SUŁKOWICKA, 2/4, WARSZAWA, 00-746, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie