KRS 0000097521
REGON29000077100000
Nazwa"SŁOWO MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSŁOWO MEDIA
Data rejestracji 07 mar 2002 (23 lata temu) 07 mar 2002
Data usunięcia 07 lip 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TARGOWA, 18, KIELCE, 25-520, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #372 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5157 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #622 POZAROZKŁADOWY TRANSPORT LOTNICZY #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAWspólnik
2002-03-07
2004-10-25
125 (STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
29237628500000
Wspólnik
2004-10-25
2005-07-07
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
93150365400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - CZŁONEK ZARZĄDU, USTANOWIONY PROKURENT ŁĄCZNIE DWIE OSOBY. 2.OŚWIADCZENIA WOLI ZARZĄDU MAJĄCE ZA PRZEDMIOT ZACIĄGNIĘCIE LUB REGULOWANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH), WYMAGAJĄ REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ LUB UPRZEDNIEGO ZEZWOLENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE UCHWAŁY.
KRZYSZTOF STANISŁAW ZDEB
PREZES
2002-03-07
2004-05-20
WOJCIECH PAWEŁ CIESIELSKI
WICEPREZES
2002-03-07
2004-05-20
KRZYSZTOF PAWEŁ MISZTAL
PREZES
2004-05-20
2005-07-07
JAN KOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-25
2005-07-07
ROBERT PIOTR GLINKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-25
2005-07-07
2002-03-07
2005-02-25
WESOŁA, 47, KIELCE, 25-363, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie