KRS 0000533607
NIP8172175882
REGON18112089600000
NazwaASSET AEROSPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaASSET AEROSPACE
Data rejestracji 27 lis 2014 (10 lat temu) 27 lis 2014
Data usunięcia 05 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWspólnik
2014-11-27
2019-09-05
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ
32130700000000
Wspólnik
2014-11-27
2016-02-24
114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57000,00 ZŁ
18044038600000
WŁADYSŁAW IRENEUSZ JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2016-02-24
ROBERT FAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2016-02-24
JACEK LOREK
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2016-06-23
GRZEGORZ WOJCIECH MIROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2016-06-23
ROBERT EDWARD OSKARD
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2016-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
PAWEŁ JAKUB PUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-27
2016-02-24
RADOSŁAW KAJETAN BARTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-24
2019-09-05
2014-11-27
2016-06-23
WOJSKA POLSKIEGO, 9, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie