KRS 0000175909
NIP7390207757
REGON51051908400000
NazwaCORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCORAB
Data rejestracji 14 paź 2003 (21 lat temu) 14 paź 2003
Data usunięcia 14 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICHAŁA KAJKI, 4, OLSZTYN, 10-547, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1268000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7390207757
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
02109025900000000151819414
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
09109025900000000151819385
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
10102010260000150205487311
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
10124062921111001121111093
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
13102010260000190205487352
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
14150015621215600357530000
SANPL 5 Oddział w Olsztynie
ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA
39150015621215600100950000
SANPL 5 Oddział w Olsztynie
ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA
44150015621215600371480000
SANPL 5 Oddział w Olsztynie
ul. Seweryna Pieniężnego 14 10-006 Olsztyn POLSKA
54124062921111001121111077
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
61124062921111001121111048
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKMICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
HENRYK BIAŁY
Beneficjent
PIOTR WOJCIECH MARKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
HENRYK BIAŁY
Wspólnik
2003-10-14
2022-02-14
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 296.000 ZŁ
MIROSŁAW WALDEMAR PINGOT
Wspólnik
2003-10-14
2022-02-14
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 296.000 ZŁ
BLACK FOREST SICAV-SIF Z SIEDZIBĄ W LUXEMBURGU
Wspólnik
2021-02-10
2021-12-01
592 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.000 ZŁ
MS GALLEON AG
Wspólnik
2021-12-01
2022-02-14
592 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.000,00ZŁ
PIOTR ROBERT LIPKO
Członek Organu Nadzoru
2021-02-10
2022-02-14
ROBERT EDWARD OSKARD
Członek Organu Nadzoru
2021-02-10
2022-02-14
ANDRZEJ WIESŁAW TUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-02-10
2022-02-14
STANISŁAW FRANCISZEK KORYBUT DASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-02-10
2022-02-14
MICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 75% AKCJI W CORAB S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE.
HENRYK BIAŁY
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE DO: (I) POWOŁANIA I ODWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, ORAZ (II) POWOŁANIA I ODWOŁANIA DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: I)PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU; LUB II)WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB III)W PRZYPADKU, GDY NIE ZOSTAŁ POWOŁANY ANI PREZES ZARZĄDU ANI CZŁONEK ZARZĄDU, PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; LUB IV) W PRZYPADKU, GDY ŻADEN WICEPREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY, PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU; LUB V)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI.
MIROSŁAW WALDEMAR PINGOT
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-14
2022-02-14
DARIUSZ LEONARD CHOLEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-02-10
2022-02-14
EWA DOROTA OWCZARZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-08
2022-02-14
HENRYK BIAŁY
PREZES ZARZĄDU
2013-06-18
2022-02-14
HENRYK BIAŁY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-14
2013-06-18
2003-10-14
2014-05-06
PARTYZANTÓW, 12 C, OLSZTYN, 10-521, OLSZTYN, POLSKA
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Corab Sp. z o.o.
199 748,40 zł
84 886,69 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiOpracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Corab Sp. z o.o.
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiBudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
3 330 840,00 zł
1 529 791,76 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie