KRS 0000078623
NIP5732173317
REGON15033774300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-LEASINGOWE "TYTAN" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-LEASINGOWE "TYTAN"
Data rejestracji 22 mar 2002 (22 lata temu) 22 mar 2002
Data usunięcia 21 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KAWIA, 4/16, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5246Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃJACEK LECH SIKORA
Likwidator
2007-12-06
2008-08-21
ARKADIUSZ MUŚ
Likwidator
2007-12-06
2010-04-21
IZABELA MAŁGORZATA RZEPECKA MUŚ
Likwidator
2007-12-06
2010-04-21
ZYGMUNT MUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-22
2010-04-21
GRZEGORZ EMIL DAWID
Członek Organu Nadzoru
2002-03-22
2003-06-24
ARTUR KRZYSZTOF WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2010-04-21
MARIOLA JOLANTA RASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-22
2010-04-21
ANNA IRENA MUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-22
2010-04-21
IZABELA MAŁGORZATA RZEPECKA MUŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-22
2007-03-26
JACEK LECH SIKORA
Prokurent
2005-06-27
2007-12-06
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
PAWEŁ JAKUB PUSZCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-03-22
2005-07-18
ARKADIUSZ MUŚ
WICEPREZES
2002-03-22
2007-12-06
MAŁGORZATA EWA STEFANIAK
WICEPREZES
2002-03-22
2005-07-18
JACEK LECH SIKORA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-18
2007-12-06
IZABELA MAŁGORZATA RZEPECKA MUŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-26
2007-12-06
2002-03-22
2007-12-06
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-LEASINGOWE"TYTAN" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-03-22
2006-02-06
JAGIELLOŃSKA, 8, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2006-02-06
2008-03-27
KAWIA, 4/16, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie