KRS 0000361814
NIP6312616688
REGON24167063300000
NazwaZMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZMP
Data rejestracji 30 lip 2010 (14 lat temu) 30 lip 2010
Data usunięcia 07 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#017 ŁOWIECTWO I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #162 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #323 PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU ORAZ AKCESORIÓW DO NICH #325 PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #383 ODZYSK SUROWCÓW #390 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMMIROSŁAW ŻARNOWSKI
Wspólnik
2010-07-30
2023-11-07
172 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.000,00;-ZŁ
JAN LUDWIK JARNIEWSKI
Wspólnik
2010-07-30
2014-01-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
KASPER BOGUSŁAW ŻARNOWSKI
Wspólnik
2010-07-30
2023-11-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ
JAN ZDZISŁAW KORCZYŃSKI
Wspólnik
2012-09-25
2014-01-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
MAREK JÓZEF PĘTLAK
Wspólnik
2010-07-30
2011-12-19
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ.
SABINA MARIA ŻARNOWSKA
Wspólnik
2011-12-19
2023-11-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
WIESŁAW TADEUSZ RYCERSKI
Wspólnik
2012-09-25
2014-01-20
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00;-ZŁ
ROBERT ANDRZEJ MICHNIK
Wspólnik
2012-09-25
2014-01-20
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00;-ZŁ
JACEK ANDRZEJ JURKOJĆ
Wspólnik
2012-09-25
2014-01-20
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000,00;-ZŁ
MAREK KRZYSZTOF GZIK
Wspólnik
2012-09-25
2014-01-20
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00;-ZŁ
JAN LUDWIK JARNIEWSKI
Prokurent
2012-09-25
2013-08-16
PROKURA ŁĄCZNA
KASPER BOGUSŁAW ŻARNOWSKI
Prokurent
2014-01-20
2014-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW ŻARNOWSKI
Prokurent
2014-01-20
2014-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JADWIGA TERESA WIĘCŁAWEK
Prokurent
2014-01-20
2014-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA ŻARNOWSKA
Prokurent
2014-04-30
2023-11-07
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA PAWLUKIEWICZ
Prokurent
2014-04-30
2023-11-07
PROKURA SAMOISTNA
JACEK ANDRZEJ JURKOJĆ
Prokurent
2012-09-25
2013-08-16
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF TOMASZ STEPANIENKO
Prokurent
2013-11-13
2014-01-20
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK
Prokurent
2013-11-13
2014-01-20
PROKURA SAMOISTNA
PRZEMYSŁAW RAFAŁ CHRYC
Prokurent
2014-01-20
2014-04-30
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JAN LUDWIK JARNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-30
2012-09-25
ROBERT ANDRZEJ MICHNIK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2012-09-25
2013-05-27
JAN LUDWIK JARNIEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-16
2013-10-30
WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK
PREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2014-04-30
KRZYSZTOF TOMASZ STEPANIENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-01-20
2014-04-30
MIROSŁAW ŻARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-30
2023-11-07
KASPER BOGUSŁAW ŻARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-07-30
2014-01-20
2010-07-30
2014-01-20
ZMP - TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-30
2018-01-25
ŁABĘDZKA, 22, GLIWICE, 44-121, GLIWICE, POLSKA
GKm 9/23
2023-05-18
2023-06-20
24204.69 PLN
VI GNc 2/17, Km 641/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Michał Ściera Kancelaria Komornicza nr VII w Mysłowicach
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie