KRS 0000448749
NIP1070025046
REGON14651244500000
NazwaFRIENDLY FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRIENDLY FINANCE POLAND
Data rejestracji 28 sty 2013 (12 lat temu) 28 sty 2013
Data usunięcia 16 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@POZYCZKOMAT.PL
Dane podatkowe
NIP 1070025046
data rejestracji 01 kwi 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEWA AGNIESZKA WERNEROWICZ
reprezentant
VERA BOIKO
Beneficjent
1940-08-17
EDGARS DUPATS
Beneficjent
1978-03-03
FRIENDLY FINANCE OSAÜHING
Wspólnik
2013-01-28
2021-11-16
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000,00 ZŁ
SYLWIA AMBROZIAK
Prokurent
2014-01-08
2016-05-30
PROKURA SAMOISTNA
ANNA BIŃCZAK
Prokurent
2016-05-30
2017-02-10
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA KATARZYNA WITOSZYŃSKA
Prokurent
2017-02-10
2018-04-24
SAMOISTNA
EWA AGNIESZKA WERNEROWICZ
Likwidator
2020-09-17
2021-11-16
VERA BOIKO
Beneficjent
POSIADA 49% UDZIAŁÓW W TIRONA LIMITED, CYPR (ZA POŚREDNICTWEM P. LOUCAS ANDREOU NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY TRUSTU), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 4FINANCE GROUP S.A. (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 4FINANCE HOLDING S.A. (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FRIENDLY FINANCE OÜ (ESTONIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O.
EDGARS DUPATS
Beneficjent
POSIADA 29,5% UDZIAŁÓW W TIRONA LIMITED (CYPR), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 4FINANCE GROUP S.A. (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W 4FINANCE HOLDING S.A. (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FRIENDLY FINANCE OÜ (ESTONIA), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FRIENDLY FINANCE POLAND SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ CZŁONKÓW ZARZĄDU.
VAHUR RAJAVER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-28
2018-04-24
IVETTE KORANDOVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-28
2014-01-08
SYLWIA KATARZYNA WITOSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-24
2018-06-21
EWA WERNEROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-21
2020-09-17
2013-01-28
2020-09-17
FRIENDLY FINANCE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie