KRS 0000064349
REGON89037107500000
NazwaBYSTRZYCKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBYSTRZYCKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 25 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAMENHOFA, 36, BYSTRZYCA KŁODZKA, 57-500, BYSTRZYCA KŁODZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2112Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2125Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2522Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5156Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJANUSZ MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2003-11-17
WOJCIECH MROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2003-03-17
IWONA MAŁGORZATA JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-03-17
2004-11-04
MACIEJ WITOLD KUNDA
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2004-11-04
WOLFGANG HABENBERGER
Członek Organu Nadzoru
2004-11-04
2007-05-25
ANNA BOGUSŁAWA RÓZIO
Członek Organu Nadzoru
2004-11-04
2007-05-25
ANDRZEJ KLAUDIUSZ ARCHACKI
Członek Organu Nadzoru
2004-11-04
2007-05-25
DERRICK NICHOLAS MINNIE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2002-07-29
DAVID HARHORN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2002-07-29
CHARLIE PARSONS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2002-07-29
WOJCIECH MROCZYŃSKI
Prokurent
2002-09-23
2004-11-04
SAMOISTNA
GABRIELA ZOFIA ZWOLIŃSKA
Prokurent
2004-11-04
2007-05-25
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEWGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-12-10
2003-11-17
ROMAN ZUZOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-04
2006-04-07
MARCEL ANDRE ZIETSE
PREZES ZARZĄDU
2004-11-04
2007-05-25
KRZYSZTOF JAN SĘDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-11-17
2004-11-04
2001-12-10
2007-05-25
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-10
2007-05-25
BYSTRZYCKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-10
2007-05-25
ZAMENHOFA, 36, BYSTRZYCA KŁODZKA, 57-500, BYSTRZYCA KŁODZKA, POLSKA
2001-12-10
2007-05-25
2112Z - PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
2001-12-10
2007-05-25
2121Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2001-12-10
2007-05-25
2125Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-12-10
2007-05-25
2522Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2001-12-10
2007-05-25
5118Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2001-12-10
2007-05-25
5156Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2001-12-10
2007-05-25
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2001-12-10
2007-05-25
5170A - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA W ZAKRESIE PAPIERU, TEKTURY, PAPIERU FALISTEGO, TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
2001-12-10
2007-05-25
7020Z - WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2001-12-10
2007-05-25
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie