KRS 0000042082
NIP6191742967
REGON25074441600000
NazwaPFLEIDERER PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPFLEIDERER PROSPAN
Data rejestracji 17 wrz 2001 (23 lata temu) 17 wrz 2001
Data usunięcia 30 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BOLESŁAWIECKA, 10, WIERUSZÓW, 98-400, WIERUSZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 246213600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 246213600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2462136
Dane kontaktowe
Email POCZTA@PFLEIDERER.PL
Dane podatkowe
NIP 6191742967
data rejestracji 31 gru 1998
status Czynny
11103015080000000823461001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
38103015080000000823461000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
03116022020000000240439112
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
05124015321111001006536478
PEKAO I Oddział w Łomży
Aleja Legionów 5 18-400 Łomża POLSKA
09116022020000000247351224
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
45116022020000000240439035
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
59116022020000000240438977
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
17160000031029823110000004
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
71160000031029823110000002
BNP Centrala
ul. Marcina Kasprzaka 2 01-211 Warszawa POLSKA
78124062921978001106530778
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBOGDAN MARIAN KACZMAREK
Beneficjent
ELŻBIETA MARIA KACZMAREK
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA PACZKOWSKA
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA SYLWIA TYREK
zgłaszający - prokurent
AGNIESZKA KABUS
Prokurent
2001-09-17
2012-09-28
ŁĄCZNA
JERZY BŁASIAK
Prokurent
2001-09-17
2012-09-28
ŁĄCZNA
PRZEMYSŁAW JACEK WALCZAK
Prokurent
2001-09-17
2013-09-26
ŁĄCZNA
RYSZARD GRUSZKA
Prokurent
2002-06-28
2018-10-30
ŁĄCZNA
RADOSŁAW FRANCISZEK WIERZBICKI
Prokurent
2003-05-12
2010-02-15
ŁĄCZNA
DOROTA RENATA KOSTRZEWA
Prokurent
2015-06-16
2018-10-30
PROKURA SAMODZIELNA
DANIELA WERONIKA GOTZMANN
Prokurent
2013-11-12
2018-10-30
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAŁGORZATA KROMAREK
Prokurent
2010-11-25
2015-06-16
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ WOJCIESZAK
Prokurent
2016-01-19
2017-02-14
PROKURA SAMODZIELNA
GRZEGORZ KRZYSZTOF FRANK
Prokurent
2016-01-19
2018-10-30
PROKURA SAMODZIELNA
ELŻBIETA WDOWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-17
2002-06-28
JÓZEF WRÓBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-09-29
BORGE SCHUMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2003-09-29
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2003-09-29
RAINER STRACKE
Członek Organu Nadzoru
2003-09-29
2003-12-19
HANS HUGO OVERDIEK
Członek Organu Nadzoru
2004-03-15
2005-09-16
KRZYSZTOF NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2018-10-30
ANDRZEJ ZIENTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-09-16
2009-03-30
MAREK CZARNIECKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2009-03-30
PAWEŁ WYRZYKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-30
2012-04-06
BOGDAN MARIAN KACZMAREK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM OSOBY PRAWNEJ
ELŻBIETA MARIA KACZMAREK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ORAZ KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM OSOBY PRAWNEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF JAN SĘDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-17
2003-05-12
DARIUSZ TOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU/DYREKTOR HANDLOWY
2001-09-17
2017-02-14
PAWEŁ WYRZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU/DYREKTOR FINANSOWY
2001-09-17
2003-05-12
PAWEŁ WYRZYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-12
2009-03-30
HANS HUGO OVERDIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-17
2004-03-15
RAINER STRACKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2006-09-07
RAFAŁ KARCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-31
2016-10-10
ZBIGNIEW DARIUSZ DUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-17
2007-06-12
MAŁGORZATA EWA PACZKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-14
2018-10-30
HERBERT STEFAN VAGET
CZŁONEK ZARZĄDU/DYREKTOR DS. PRODUKCJI I TECHNIKI
2001-09-17
2003-05-12
2001-09-17
2003-09-29
ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH PROSPAN SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie