KRS 0000535454
NIP5423225944
REGON20070523700000
Nazwa"3S LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"3S LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 gru 2014 (10 lat temu) 18 gru 2014
Data usunięcia 18 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO, 17A, BIAŁYSTOK, 15-085, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWTOMASZ BARTŁOMIEJCZUK
Wspólnik
2014-12-18
2015-02-18
RADOSŁAW FRANCISZEK WIERZBICKI
Wspólnik
2014-12-18
2015-02-18
Wspólnik
2014-12-18
2015-02-18
20065185000000
MAREK CZARNIECKI
Wspólnik
2014-12-18
2015-02-18
DARIUSZ CEZARY BIERYŁO
Wspólnik
2014-12-18
2015-02-18
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO
RADOSŁAW FRANCISZEK WIERZBICKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2015-02-18
MAREK CZARNIECKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2015-02-18
DARIUSZ CEZARY BIERYŁO
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2015-02-18
TOMASZ BARTŁOMIEJCZUK
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2015-02-18
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-18
2015-02-18
20065185000000
2014-12-18
2015-02-18
SPÓŁKA JAWNA
2014-12-18
2015-02-18
"3S LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2014-12-18
2015-02-18
UL. JANA KLEMENSA BRANICKIEGO, 17A, BIAŁYSTOK, 15-085, BIAŁYSTOK, POLSKA
2014-12-18
2015-02-18
0240Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
2014-12-18
2015-02-18
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2014-12-18
2015-02-18
3812Z - ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2014-12-18
2015-02-18
3821Z - OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
2014-12-18
2015-02-18
3822Z - PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
2014-12-18
2015-02-18
3831Z - DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
2014-12-18
2015-02-18
3832Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
2014-12-18
2015-02-18
3900Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
2014-12-18
2015-02-18
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2014-12-18
2015-02-18
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie