KRS 0000089278
REGON01018624400000
NazwaAGROMAZ SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGROMAZ
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 11 gru 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres CHMIELNA, 5/7, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1900000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1900000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROMAN EDWARD PILLARDY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-12-11
HANNA MARIOLA SOKÓŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-12-11
DARIUSZ STANISŁAW DOKTÓR
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-12-11
KRZYSZTOF CZESŁAW MUCHA ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-12-11
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-12-11
EWA GRAŻYNA BACZAKIEWICZ
Likwidator
2003-01-28
2003-12-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
EWA GRAŻYNA BACZAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2003-01-28
2002-02-07
2003-01-28
AGROMAZ SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie