KRS 0000079749
REGON01614023700000
Nazwa"GROMADA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGROMADA MEDICA
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 29 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 2, WARSZAWA, 00-030, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 534000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8412Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJJAN BŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2013-04-29
ZYGMUNT KLEMENS KLESSA
Członek Organu Nadzoru
2010-08-05
2013-04-29
PIOTR MAKULEC
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2009-09-09
TADEUSZ MIKOŁAJCZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-27
2010-08-05
EUGENIUSZ POLASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-09-09
2010-03-12
JANUSZ PIOTR PACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-12
2013-04-29
ROMAN JAN BUDZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2010-08-05
ANDRZEJ IRENEUSZ CZERNEK
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2003-07-21
STANISŁAW GAWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-10
2005-07-27
Wspólnik
2002-01-10
2013-04-29
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 534, O WARTOŚCI 534000,00 ZŁ
00033293700000
DARIUSZ BRZEZIŃSKI
Powiernik
2011-10-20
2013-04-29
PAWEŁ DŁUŻNIEWSKI
Kurator
2012-09-27
2013-04-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ALFRED LISZEK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-10
2009-05-15
ANDRZEJ ZENON STELMASIAK
PREZES ZARZĄDU
2009-05-15
2010-03-12
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAWŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2010-03-02
DARIUSZ STANISŁAW DOKTÓR
PREZES ZARZĄDU
2010-03-02
2010-04-16
ANNA MAŁGORZATA OLSZEWSKA NIEWIECZERZAŁ
PREZES ZARZĄDU
2010-04-16
2011-08-24
TOMASZ ZBIGNIEW PACZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-24
2012-10-19
ADAM RYSZARD PAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2012-10-19
2013-04-29
2002-01-10
2011-10-20
"GROMADA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-10-20
2013-03-28
"GROMADA MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie