KRS 0000301354
NIP5272569739
REGON14133134800000
NazwaRINCON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRINCON DEVELOPMENT
Data rejestracji 17 mar 2008 (17 lat temu) 17 mar 2008
Data usunięcia 16 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSTROBRAMSKA, 98, WARSZAWA, 04-118, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #235 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU #236 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU #233 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHWspólnik
2008-03-17
2013-12-16
2 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 PLN
14080053900000
DARIUSZ BRZEZIŃSKI
Powiernik
2012-11-29
2013-12-16
MAŁGORZATA MARIA LUBIEJEWSKA
Prokurent
2011-05-10
2013-12-16
PROKURA SAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DARIUSZ WALICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-17
2011-03-28
ARKADIUSZ SAWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-17
2010-01-22
MACIEJ PAWEŁ BANASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-22
2011-03-28
WOLFRAM REULECKE
PREZES ZARZĄDU
2011-03-28
2013-12-16
2008-03-17
2010-01-22
TOWAROWA, 22, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie