KRS 0000087891
NIP5260020189
REGON01203572700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "IRLAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "IRLAM"
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Data usunięcia 30 lip 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 14, WARSZAWA, 02-512, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 204000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440Z REKLAMA #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAHANNA MARIOLA SOKÓŁ
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 40.800 ZŁ
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 16.900 ZŁ
MARTA WRÓBLEWSKA
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
478 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 23.900 ZŁ
KRZYSZTOF CHINOWSKI
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 40.800 ZŁ
KRZYSZTOF CZESŁAW MUCHA ORLIŃSKI
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 40.800 ZŁ
ROMAN EDWARD PILLARDY
Wspólnik
2002-02-04
2009-07-30
816 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI - 40.800 ZŁ
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
Likwidator
2008-02-13
2009-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF CZESŁAW MUCHA ORLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2003-07-17
KRZYSZTOF CHINOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-04
2003-07-17
EWA GRAŻYNA BACZAKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-07-17
2007-05-24
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-05-24
2008-02-13
2002-02-04
2008-02-13
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE "IRLAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-04
2007-06-20
CHIMIELNA, 5/7, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie