KRS 0000083893
NIP6760111300
REGON35065311300000
NazwaMARUTA WACHTA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMARUTA WACHTA
Data rejestracji 21 sty 2002 (23 lata temu) 21 sty 2002
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@MARUTA.PL
Dane podatkowe
NIP 6760111300
data rejestracji 08 gru 2003
status Czynny
05109025900000000130914696
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
07150014871214800228590000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
13109025900000000130758576
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
30109025900000000135715455
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
33109025900000000133194274
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
55109025900000000130992075
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
62150014871214800228460000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
76150014871214800259220000
SANPL 23 Oddział w Krakowie
ul. Kapelanka 17 30-347 Kraków POLSKA
83109018700000000144978603
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZABARTŁOMIEJ MICHAŁ WACHTA
Beneficjent
PAWEŁ JAKUB TOBICZYK
Beneficjent
PIOTR WIESŁAW KALINA
Beneficjent
JAKUB JAN ZAGRAJEK
Beneficjent
PIOTR ANDRZEJ FEDOROWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF SAJCHTA
Beneficjent
KATARZYNA ŁUKASZEWICZ
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR PĘKAŁA
Beneficjent
MARCIN JACEK SERAFIN
zgłaszający - inny
PAWEŁ JAKUB TOBICZYK
zgłaszający - komplementariusz
BEATA KUCZEK MARUTA
Wspólnik
2002-01-21
2008-12-05
MAŁGORZATA GABRIELA MACIANTOWICZ
Wspólnik
2002-01-21
2006-01-16
MARCIN JERZY MARUTA
Wspólnik
2002-01-21
2022-01-13
MICHAŁ MARIA BARTA
Wspólnik
2006-01-16
2015-05-05
WOJCIECH WIESŁAW KALIŃSKI
Wspólnik
2002-01-21
2015-05-05
BARTŁOMIEJ MICHAŁ WACHTA
Wspólnik
2007-01-08
2022-01-13
BARTŁOMIEJ MICHAŁ WACHTA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KOMANDYTARIUSZEM
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PAWEŁ JAKUB TOBICZYK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KOMANDYTARIUSZEM
PIOTR WIESŁAW KALINA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z KOMANDYTARIUSZEM
JAKUB JAN ZAGRAJEK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PIOTR ANDRZEJ FEDOROWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRZYSZTOF SAJCHTA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KATARZYNA ŁUKASZEWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMANDYTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MICHAŁ PIOTR PĘKAŁA
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
IWONA HER
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
JAKUB RACHWOL
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ - KOMPLEMENTARIUSZ W SPÓŁCE RYMARZ, ZDORT, MARUTA, WACHTA, GASIŃSKI, HER I WSPÓŁNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KTÓRA JEST KOMANDYTARIUSZEM GRC SERAFIN TOBICZYK KALINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
BEATA KUCZEK MARUTA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2008-12-05
WOJCIECH WIESŁAW KALIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2015-05-05
MARCIN JERZY MARUTA
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2022-01-13
MAŁGORZATA GABRIELA MACIANTOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2002-01-21
2004-12-03
MICHAŁ MARIA BARTA
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-16
2015-05-05
BARTŁOMIEJ MICHAŁ WACHTA
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-08
2022-01-13
2002-01-21
2006-01-16
FIRMA PRAWNICZA KUCZEK I MARUTA SPÓŁKA JAWNA, KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
2006-01-16
2008-12-05
KUCZEK MARUTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH
2008-12-05
2015-08-07
MARUTA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2002-01-21
2003-11-15
DŁUGA, 1, KRAKÓW, 31-147, KRAKÓW, POLSKA
2003-11-15
2009-04-29
ALEJA SŁOWACKIEGO, 64, KRAKÓW, 30-004, KRAKÓW, POLSKA
2009-04-29
2015-02-26
RAKOWICKA, 1, KRAKÓW, 31-511, KRAKÓW, POLSKA
2015-02-26
2015-08-07
UL. KAZIMIERZOWSKA, 43, WARSZAWA, 02-572, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie