KRS 0000106647
NIP1131920807
REGON01267236800000
Nazwa"POLITEL" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLITEL
Data rejestracji 24 kwi 2002 (22 lata temu) 24 kwi 2002
Data usunięcia 19 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PLAC BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7400993,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7400993,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji7400993
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4534Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEMAKSYMILIAN MAX EBENSTEIN
Beneficjent
MAKSYMILIAN MAX EBENSTEIN
reprezentant
MARCIN RAFAŁ GLINKA
Prokurent
2008-04-23
2008-12-11
PROKURA SAMOISTNA
MAKSYMILIAN MAX EBENSTEIN
Prokurent
2010-05-26
2021-02-19
PROKURA ODDZIELNA
MAKSYMILIAN MAX EBENSTEIN
Likwidator
2018-11-21
2021-02-19
MAURO MARIANI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-08-12
ROBERTO ANCONETANI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-07-12
GIULIO AYMERITO
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-07-12
MIROSŁAWA URSZULA WITALA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2021-02-19
PAWEŁ ALBERT RYMARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2002-07-12
PAULINA OLGA KATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2021-02-19
PIOTR MATEUSZ KATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-24
2021-02-19
MAKSYMILIAN MAX EBENSTEIN
Beneficjent
SPÓŁKA AMERYKAŃSKA ZAREJESTROWANA W STANIE DELAWARE - ALPHA GROUP CORP., LLC, KTÓREJ JESTEM 100% WŁAŚCICIELEM, POSIADA 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI "POLITEL" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAŁGORZATA SITKIEWICZ
CZLONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2002-08-12
ZBIGNIEW MAREK KOPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-24
2002-08-12
FRUMA GOFMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-12
2018-11-21
VINCENZO ACHILLE CICCARELLI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2002-04-24
2002-07-12
ANDRZEJ DOBROWOLSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO
2002-04-24
2002-07-12
2002-04-24
2018-11-21
"POLITEL" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-24
2006-07-21
FARYSA, 15B, WARSZAWA, 01-971, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-21
2010-02-03
GRZYBOWSKA, 37A, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA
2010-02-03
2017-11-23
EBRO, 45, WARSZAWA, 01-490, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie