KRS 0000249486
NIP1070003323
REGON14040815500000
NazwaAVANSSUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAVANSSUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaAVANSSUR SOCIETE ANONYME
Data rejestracji 20 sty 2006 (19 lat temu) 20 sty 2006
Data usunięcia 02 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego 33 RUE DE VERDUN/48 RUE CARNOT IMMEUBLE "LE VERDI", SURESNES, 92150, SURESNES, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6603Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKSŁAWOMIR MAREK BILIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-20
2006-08-28
FREDERIC BOULANGER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-28
2008-09-25
MARC LO BONO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-28
2007-05-08
MAGDALENA BARCICKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-28
2008-09-25
STEPHANE DANGIBEAUD
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-28
2008-09-25
RYSZARD BOCIONG
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-10-26
2015-10-20
HERVE RANNOU
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-05-08
2010-12-29
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA ANTOSIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-25
2017-01-27
AGNIESZKA KINGA DĄBROWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-25
2017-01-27
PIERRE GARCIN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-25
2010-11-05
BEATA ANNA SIWCZYŃSKA ANTOSIEWICZ
Likwidator
2017-01-27
2018-02-02
AGNIESZKA KINGA DĄBROWSKA
Likwidator
2017-01-27
2018-02-02
HENRY MARIE FREDERIC DE COURTOIS D'ARCOLLIERES
Likwidator
2017-01-27
2018-02-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDYREKTOR GENERALNY - JEDNOOSOBOWO
GUY STOLUS
DYREKTOR GENERALNY
2006-01-20
2006-08-28
BEAUJON S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2015-09-02
PASCAL BUFFARD
CŻŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2010-11-05
MICHEL LEPETIT
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2010-11-05
FRANCOIS DE MENEVAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-20
2013-09-17
JEAN-LUC MONTANE
PREZES - DYREKTOR GENERALNY
2006-08-28
2010-11-05
STEPHANE GUINET
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-05
2018-02-02
XAVIER VEYRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-05
2018-02-02
NICOLAS BOSC
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-05
2018-02-02
YVES MASSON
PREZES - DYREKTOR GENERALNY
2010-11-05
2013-09-17
2006-01-20
2017-01-27
AVANSSUR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2006-01-20
2006-04-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA
2006-01-20
2014-05-20
163-167 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU, NANTERRE, 92 000, NANTERRE, FRANCJA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie