KRS 0000062736
NIP5271113701
REGON01185997500000
Nazwa"NOTES WYDAWNICZY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOTES WYDAWNICZY
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 22 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 37 A, WARSZAWA, 00-855, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2001-11-16
2004-03-30
90 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
00850303100000
GRZEGORZ JAN MAJEROWICZ
Wspólnik
2004-03-30
2021-01-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
MAREK NOWAKOWSKI
Wspólnik
2004-03-30
2021-01-22
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DANUTA MARIA SZCZEPAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2002-05-07
JAKUB MIROSŁAW FROŁOW
PREZES
2002-05-07
2004-03-30
JAKUB MIROSŁAW FROŁOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-03-30
2005-05-09
MAREK RYSZARD TOBERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-07
2004-03-30
WOJCIECH PIOTR SIDOR
PREZES
2004-03-30
2005-05-09
MAREK TADEUSZ NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-09
2021-01-22
GRZEGORZ JAN MAJEROWICZ
PREZES
2005-05-09
2021-01-22
KRZYSZTOF ROMAN JAŚKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-09
2021-01-22
2001-11-16
2002-05-07
PERECA, 13/19, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA
2002-05-07
2004-03-30
OKRĘŻNA, 3, WARSZAWA, 02-916, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie