KRS 0000018242
NIP7270126565
REGON00130587100000
NazwaINTER - STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTER - STOMIL
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 21 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WERSALSKA, 46, ŁÓDŹ, 91-212, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 245600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7270126565
data rejestracji 01 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBOŻENA ELŻBIETA JASZCZUK JAROSZ
Wspólnik
2001-06-06
2009-07-13
536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.600 ZŁ
FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH "STOMIL- WOLBROM" S.A. WOLBROM
Wspólnik
2001-06-06
2009-07-13
597 UDZIAŁÓW PO 100,00 PLN, WYSOKOŚĆ 59.700,00 PLN
272307070
EWA MARIA GOŁĘBIOWSKA GŁÓWKA
Wspólnik
2006-03-22
2017-01-27
285 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.500 ZŁ
ANDRZEJ WITALIS KURKOWSKI
Wspólnik
2007-02-28
2009-07-13
286 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.600,00 ZŁOTYCH
JACEK KRZYSZTOF GŁÓWKA
Wspólnik
2010-04-29
2017-01-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-01-27
2020-02-21
743 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.300,00 ZŁOTYCH
69010305600000
LUCYNA EWA JÓŹWIAK
Prokurent
2004-05-05
2019-01-23
SAMOISTNA
ANDRZEJ RYSZARD STELMACH
Prokurent
2005-06-21
2008-08-29
SAMOISTNA
MAREK EUGENIUSZ MARUSIK
Prokurent
2010-04-29
2015-01-27
SAMOISTNA
GRAŻYNA JANINA KAŹMIERCZAK
Prokurent
2001-06-06
2009-02-20
SAMOISTNA
SŁAWOMIR MARIAN KROLL
Prokurent
2001-06-06
2015-01-27
SAMOISTNA
CZESŁAW STEFAN KLIMCZAK
Prokurent
2002-02-28
2008-08-29
SAMOISTNA
MAREK EUGENIUSZ MARUSIK
Likwidator
2019-01-23
2020-02-21
WŁADYSŁAW BANYŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2009-10-01
JERZY JAN JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2009-10-01
ANDRZEJ WITALIS KURKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-10
2009-10-01
KATARZYNA ANNA KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-01
2017-03-23
EWA GOŁĘBIOWSKA GŁÓWKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-01
2017-03-23
ANNA SZAFORSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-01
2017-03-23
PIOTR ANDRZEJ HRYNUS
Członek Organu Nadzoru
2017-03-23
2020-02-21
TERESA BARBARA PTASZEK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-23
2020-02-21
WIESŁAW PĘKALA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-23
2020-02-21
WIESŁAW CZESŁAW LEWANDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-06
2002-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
SŁAWOMIR MARIAN KROLL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-27
2017-03-23
MAREK EUGENIUSZ MARUSIK
PREZES ZARZĄDU
2015-01-27
2019-01-23
MIECZYSŁAW JAN SIEJKO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2010-04-29
JACEK KRZYSZTOF GŁÓWKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2010-04-29
JACEK KRZYSZTOF GŁÓWKA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2015-01-27
PIOTR JAN MŁODAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU- WICEPREZES
2001-06-06
2001-10-31
ROBERT GRZEGORZ KURANTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-23
2019-01-23
WIESŁAW TADEUSZ PTASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-23
2019-01-23
2001-06-06
2009-10-01
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO- HANDLOWE "INTER- STOMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-01
2019-01-23
INTER - STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-06
2009-02-20
ANDRZEJA STRUGA, 26, ŁÓDŹ, 90- 513, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie