KRS 0000113189
NIP6842252550
REGON37100303400000
Nazwa"NAFT-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNAFT-TRANS
Data rejestracji 15 maj 2002 (22 lata temu) 15 maj 2002
Data usunięcia 18 wrz 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LOTNIKÓW, 2, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2259500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#5010A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5020A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8041Z DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK ORGANIZUJĄCYCH KURSY NA PRAWO JAZDY #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #5020B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMIWspólnik
2002-05-15
2009-09-18
4505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.252.500
37042104800000
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW JANAS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-06-18
PIOTR KANDEFER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2009-09-18
ANDRZEJ STEC
Członek Organu Nadzoru
2003-06-18
2004-12-08
WIESŁAW STANISŁAW STASIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-12-08
2009-09-18
JANUSZ MARIAN JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-08
2009-09-18
LESZEK MARIAN JANUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2004-12-08
MAREK LESZCZAK
Powiernik
2005-05-13
2009-09-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ STEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-15
2002-08-26
WŁADYSŁAW JANICZEK
PREZES
2002-05-15
2009-09-18
KRYSTYNA ŻAK
WICEPREZES
2002-08-26
2005-06-08
2002-05-15
2003-06-18
LOTNIKÓW, 2 A, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie