KRS 0000032007
REGON01312436700000
NazwaRSM HEMMELRATH AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRSM HEMMELRATH AUDYT
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 05 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEEWELINA JOANNA STOBIECKA
Likwidator
2008-11-18
2010-11-05
ROBERT SIWIK
Likwidator
2008-11-18
2010-11-05
KRYSTIAN ŁUKASZ STANASIUK
Likwidator
2008-11-18
2010-11-05
ALEXANDER HEMMELRATH
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2010-11-05
JOANNA ELŻBIETA SADREN
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2005-06-16
ZDZISŁAW MARIAN PARYZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-12
2005-06-16
ANNA AGATA SKIBIŃSKA CHOLEWA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-16
2008-11-18
WANDA CECYLIA KAMIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-16
2008-11-18
CLAUS GEORG KOHLER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2003-07-30
JERZY SABLIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2004-05-12
RYSZARD GORYCKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2004-05-12
ZBIGNIEW STEFAN MESSNER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-30
2004-05-12
RSM HAARMANN HEMMELRATH GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
Wspólnik
2001-08-02
2010-11-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH.
CONTOR GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
Wspólnik
2001-08-02
2010-11-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ FRANCISZEK JANIK
Prokurent
2001-08-02
2004-04-19
SAMOISTNA
ANDRZEJ NOWAK
Prokurent
2001-08-02
2003-07-30
SAMOISTNA
ERHARDT ANDERSEN
Prokurent
2004-04-19
2005-03-31
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
TADEUSZ KISTRYN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-12
2005-03-31
ZBIGNIEW DASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2004-04-19
ANNA MARIA TALAR JESCHKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2004-04-19
UWE ERICH WOLF
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2008-11-18
BEATA KRYSTYNA MOLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-31
2008-11-18
JOANNA POWICHROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-31
2008-11-18
2001-08-02
2006-06-07
"HAARMANN, HEMMELRATH & PARTNER WIRTSCHAFTSPRUFUNG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-07
2008-11-18
RSM HEMMELRATH AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-02
2006-06-07
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie