KRS 0000094363
REGON01718540800000
NazwaHH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHH
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 18 lis 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMIMARTIN DUMMLER
Wspólnik
2002-02-22
2004-03-08
97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁ
HAARMANN HEMMELRATH GMBH WIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
Wspólnik
2004-03-08
2010-11-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
URLICH SCHRODER
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2003-09-26
UWE ERICH WOLF
Członek Organu Nadzoru
2003-09-26
2006-02-16
WILHELM HAARMANN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2006-04-28
ALEXANDER HEMMELRATH
Członek Organu Nadzoru
2002-02-22
2006-04-28
EWELINA JOANNA STOBIECKA
Likwidator
2008-11-06
2010-11-18
KRYSTIAN ŁUKASZ STANASIUK
Likwidator
2008-11-06
2010-11-18
ROBERT SIWIK
Likwidator
2008-11-06
2010-11-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
CLAUS GEORG WILHELM KOHLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2003-09-26
ANDRZEJ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2003-09-26
WALDEMAR ARTUR JOSCHKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2006-02-16
ROBERT JOHN WINDMILL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2004-10-18
PETER JOHANNES URBANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2003-09-26
1964-09-06
ANDRZEJ FRANCISZEK JANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2004-10-18
MAŁGORZATA RENTFLEJSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2003-09-26
GUIDO REKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-22
2004-10-18
UWE ERICH WOLF
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2008-11-06
MACIEJ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-26
2005-02-18
2002-02-22
2003-09-26
"HAARMANN HEMMELRATH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-26
2008-11-06
HH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-22
2006-05-30
LWOWSKA, 19, WARSZAWA, 00-660, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie