KRS 0000448230
NIP5272688941
REGON14649903500000
NazwaGT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGT TRADE
Data rejestracji 22 sty 2013 (12 lat temu) 22 sty 2013
Data usunięcia 05 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIABEATA WIOLETTA BREŃSKA
Wspólnik
2013-01-22
2015-10-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ANNA KRÓLIKOWSKA
Wspólnik
2013-01-22
2015-01-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK BUJAK
Wspólnik
2015-01-27
2015-10-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
AGNIESZKA BUJAK
Likwidator
2015-01-27
2015-10-05
BEATA BREŃSKA
Likwidator
2015-01-27
2015-10-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BEATA WIOLETTA BREŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-01-22
2015-01-27
ANNA KRÓLIKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-01-22
2013-06-17
AGNIESZKA BUJAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-17
2015-01-27
2013-01-22
2015-01-27
GT TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie