KRS 0000096249
NIP9591454995
REGON29221575400000
Nazwa"POLSKIE HURTOWNIE BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKIE HURTOWNIE BUDOWLANE
Data rejestracji 28 lut 2002 (23 lata temu) 28 lut 2002
Data usunięcia 26 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 152, KRZEMIENIEWO, 64-120, KRZEMIENIEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1905500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (37)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #2351Z PRODUKCJA CEMENTU #2352Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2362Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAEUGENIUSZ URYGA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2016-02-26
TADEUSZ JÓZEF KONASZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-27
WALDEMAR CZESŁAW KUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-05-24
ARTUR ŻURAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2016-02-26
MARIAN GRZEGORZ ŚMIGLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-27
JACEK PAWEŁ KUBASIK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-05-24
KAZIMIERZ WISZOWATY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2004-05-24
MAREK JANUSZ KOPIASZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-28
2002-06-27
WOJCIECH RZEPISKO
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2003-05-27
JACEK CIEŚLA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2009-08-31
Wspólnik
2007-01-23
2007-06-04
166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83.000,00 ZŁ
00809407000000
Wspólnik
2007-01-23
2016-02-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
00133169600000
Wspólnik
2007-01-23
2007-06-04
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000,00 ZŁ
41118799000000
ROBERT JAN RAMS
Wspólnik
2007-06-04
2016-02-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF GÓRNIAK
Powiernik
2010-07-01
2016-02-26
JAROSŁAW JAN SOBKOWIAK
Prokurent
2009-11-04
2012-08-08
PROKURA ODDZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK FURMAŃCZYK
PREZES
2002-02-28
2002-12-17
MARIUSZ WOJCIECH ŁAPPO
PREZES
2002-12-17
2016-02-26
2002-02-28
2010-07-01
"POLSKIE HURTOWNIE BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-01
2015-07-15
"POLSKIE HURTOWNIE BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-02-28
2003-05-27
MAGAZYNOWA, 6, KIELCE, 25-565, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie