KRS 0000063507
REGON19207207400000
Nazwa"PIKA INWESTOR" - SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"PIKA INWESTOR" -
Data rejestracji 26 lis 2001 (23 lata temu) 26 lis 2001
Data usunięcia 17 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MATEJKI, 11, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji100
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7411 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #747 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #925 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAEWA KAZIMIERA KALKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-02-17
ANDRZEJ URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-08-18
ROMAN WOJCIECH KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2003-08-18
ANDRZEJ EDMUND SPIKER
Członek Organu Nadzoru
2001-11-26
2002-12-17
JOLANTA SZYDŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-12-17
2003-08-18
KAROLINA IZABELA KALKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-02-17
GRZEGORZ TOMASZ PSIUK
Członek Organu Nadzoru
2003-08-18
2005-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
LESZEK JAN KALKOWSKI
Jedyny Akcjonariusz
2001-11-26
2003-01-16
2001-11-26
2005-02-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-26
2005-02-17
"PIKA INWESTOR" - SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-26
2005-02-17
MATEJKI, 11, GDAŃSK, 80-283, GDAŃSK, POLSKA
2001-11-26
2005-02-17
633 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
2001-11-26
2005-02-17
6523 - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2001-11-26
2005-02-17
6720 - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
2001-11-26
2005-02-17
70 - OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
2001-11-26
2005-02-17
7411 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2001-11-26
2005-02-17
7412 - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2001-11-26
2005-02-17
7413 - BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2001-11-26
2005-02-17
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2001-11-26
2005-02-17
742 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII
2001-11-26
2005-02-17
743 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie