KRS 0000269891
NIP7010049218
REGON14080536000000
NazwaPGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPGE DYSTRYBUCJA LUBZEL
Data rejestracji 15 gru 2006 (18 lat temu) 15 gru 2006
Data usunięcia 02 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARBARSKA, 21A, LUBLIN, 20-340, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1571239500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAWspólnik
2006-12-15
2007-06-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
14075168600000
Wspólnik
2007-06-27
2010-12-02
31.424.790 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.571.239.500 ZŁ
43034821000000
GRZEGORZ WOJCIECH DOLECKI
Prokurent
2007-07-25
2010-12-02
ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW TYMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2008-11-18
JERZY URBANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2007-12-18
KRZYSZTOF MIROSŁAW WÓJCICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-11-21
2010-06-22
GRZEGORZ MIROSŁAW KLATA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-21
2010-12-02
BARBARA JADWIGA PUTO
Członek Organu Nadzoru
2007-12-18
2010-02-17
ANNA DANUTA ZABŁOCKA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-30
2008-09-30
IRENEUSZ GODZISZ
Członek Organu Nadzoru
2008-11-18
2010-12-02
HANNA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-17
2010-12-02
HENRYK JAN MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2010-07-09
2010-12-02
DANIEL MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-27
2010-12-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF KAROL KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-15
2007-07-25
MARIUSZ JAROSŁAW ZAWISZA
PREZES ZARZĄDU
2007-07-25
2010-12-02
MAREK LENART
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-25
2008-10-10
MACIEJ RYSZARD NEJKAUF
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-21
2010-12-02
ANDRZEJ JERZY ŚCIBIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-10
2010-12-02
2006-12-15
2008-09-25
LUBZEL DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-25
2008-09-30
"PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2006-12-15
2007-06-27
MYSIA, 2, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie