KRS 0000393305
NIP5492427964
REGON12185446400000
NazwaEAGLE TRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEAGLE TRACK
Data rejestracji 09 sie 2011 (13 lat temu) 09 sie 2011
Data usunięcia 09 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77450,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2011-08-09
2015-10-01
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
07047204900000
Wspólnik
2015-10-01
2017-01-09
1.549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.450,00 ZŁ
14196621300000
WIESŁAW TADEUSZ ZIEMBLA
Prokurent
2011-11-29
2015-10-01
PROKURA ŁĄCZNA
JACEK SŁAWOMIR GAJDKA
Prokurent
2011-11-29
2012-09-25
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DRUGIM PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
ZBIGNIEW BOGUSŁAW WARMUZ
Prokurent
2015-09-08
2015-10-01
PROKURA ŁĄCZNA
JAKUB JAN TROPIŁO
Likwidator
2016-03-04
2017-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONKE ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.
ZBIGNIEW BOGUSŁAW WARMUZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-09
2014-01-22
ŁUKASZ JÓZEF KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-09
2011-11-14
MICHAŁ ZYGMUNT WATOŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-09
2011-11-14
ZBIGNIEW LANGE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-14
2015-10-01
MAREK ADAM ROŚCISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-21
2014-01-22
MAREK ADAM ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2015-10-01
JAKUB JAN TROPIŁO
PREZES ZARZĄDU
2015-10-01
2016-03-04
2011-08-09
2015-10-01
SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-01
2016-03-04
EAGLE TRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-09
2015-10-01
CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie