KRS 0000394686
NIP9512212951
REGON14093938400000
NazwaPINK CROW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPINK CROW
Data rejestracji 31 sie 2011 (13 lat temu) 31 sie 2011
Data usunięcia 18 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1049800,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1049800,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10498000
Dane podatkowe
NIP 9512212951
data rejestracji 25 kwi 2007
status Czynny
82109010430000000106866215
SANPL 3 Oddział w Warszawie
Aleja Jana Pawła II 35 00-899 Warszawa POLSKA
80109018700000000121573818
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPHILIP EDWARD SISSONS
Beneficjent
1946-11-06
BARBARA EDYTA SISSONS
reprezentant
ADAM STEFAN GBIORCZYK
Prokurent
2014-09-05
2015-09-07
PROKURA SAMOISTNA
BARBARA EDYTA SISSONS
Prokurent
2016-08-10
2017-09-15
PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
KATARZYNA EWA MROCZKOWSKA
Prokurent
2017-09-15
2022-08-18
PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
HIERONIM ROMAN WRONA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2015-09-07
SYLWIA AGNIESZKA LEŚNIAK PADUCH
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2012-09-10
SŁAWOMIR PAWEŁ BRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-08-10
2022-08-18
ARTUR JERZY BECK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2013-07-24
JERZY KACZOREK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-10
2022-08-18
ADAM STEFAN GBIORCZYK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-24
2014-09-05
DARIUSZ EUGENIUSZ ZYCH
Członek Organu Nadzoru
2014-09-05
2015-09-07
ŁUKASZ BARTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-09-07
2017-09-15
BARBARA EDYTA SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2017-09-15
2018-07-11
PHILIP SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2018-07-11
2022-08-18
PHILIP EDWARD SISSONS
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, LUB - WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ CEZARY STABEUSZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2012-09-10
DOMINIKA ŁUCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2012-09-10
MAŁGORZATA HOFMAN KOŁODZIEJAK
PREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2013-07-24
BARBARA EDYTA SISSONS
PREZES ZARZĄDU
2013-07-24
2013-12-10
PHILIP SISSONS
PREZES ZARZĄDU
2013-12-10
2018-07-11
BARBARA EDYTA SISSONS
PREZES ZARZĄDU
2018-07-11
2022-08-18
2011-08-31
2011-10-14
WIERTNICZA, 89, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2011-10-14
2012-09-10
WIERTNICZA, 36A, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-10
2013-07-24
BUKOWA, 21, PODKOWA LEŚNA, 05-807, PODKOWA LEŚNA, POLSKA
2013-07-24
2014-09-05
SARMACKA, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-05
2015-09-07
GRÓJECKA, 70, WARSZAWA, 02-359, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-07
2016-11-17
UL. SARMACKA, 18, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie