KRS 0000439227
NIP5492434450
REGON12270969800000
NazwaSYNTHOS DWORY 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYNTHOS DWORY 8
Data rejestracji 09 lis 2012 (12 lat temu) 09 lis 2012
Data usunięcia 19 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5492434450
data rejestracji 31 paź 2012
status Czynny
19105014451000002365258470
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
42102010260000130204194890
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIALAURENT GUILLERMIN
zgłaszający - członek zarządu
1968-03-13
ARTUR MACIEJ PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
Wspólnik
2012-11-09
2014-01-24
3.600 UDZIAŁÓW (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET) O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY I ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000,00 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2014-01-24
2016-09-19
3596 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179.800,00 ZŁ
26013366200000
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE SYNTHOS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 99,90%) ORAZ SPÓŁKI SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. (100% UDZIAŁÓW), BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SD8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SD8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCYM UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 0,11%, NATOMIAST SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 99,89%.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY - ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA.
ZBIGNIEW BOGUSŁAW WARMUZ
PREZES ZARZĄDU
2012-11-09
2014-01-24
ZBIGNIEW LANGE
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-09
2016-09-19
MAREK ADAM ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-24
2016-09-19
2012-11-09
2016-09-19
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-09
2016-09-19
SYNTHOS DWORY 8 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-09
2016-09-19
CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2015-08-19
2016-09-19
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-08-19
2016-09-19
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-08-19
2016-09-19
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-08-19
2016-09-19
3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2015-08-19
2016-09-19
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2015-08-19
2016-09-19
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-08-19
2016-09-19
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2015-08-19
2016-09-19
4950A - TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH
2015-08-19
2016-09-19
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2015-08-19
2016-09-19
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie