KRS 0000665169
NIP5492446453
REGON36662740000000
NazwaWTE SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWTE SPV
Data rejestracji 23 lut 2017 (8 lat temu) 23 lut 2017
Data usunięcia 25 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWWspólnik
2017-02-23
2024-07-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
26013366200000
MICHAŁ ZYGMUNT WATOŁA
Likwidator
2021-10-29
2024-07-25
MICHAŁ ZYGMUNT WATOŁA
Likwidator
2018-02-12
2021-05-24
BARTOSZ JAKUB KOWALCZYK
Prokurent
2021-06-21
2021-10-29
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
MICHAŁ ZYGMUNT WATOŁA
zgłaszający - likwidator
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% AKCJI W MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SYNTHOS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU (UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 99,90%) ORAZ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU (100% UDZIAŁÓW). SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU (UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 0,10%). SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE WTE SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU (100% UDZIAŁÓW).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI: SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK-ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY - ŁĄCZNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA.
MAREK ADAM ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-23
2018-02-12
ZBIGNIEW LANGE
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-23
2018-02-12
ŁUKASZ MARIAN DURSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-05-24
2021-10-29
LAURENT GUILLERMIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-05-24
2021-10-29
1968-03-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-30
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-14
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 0 |
Aktywa razem | 0 |
2017-02-23
2018-02-12
WTE SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-02-12
2021-05-24
WTE SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie