KRS 0000361091
NIP5492402800
REGON12129076000000
NazwaSYNTHOS DWORY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYNTHOS DWORY 4
Data rejestracji 20 lip 2010 (14 lat temu) 20 lip 2010
Data usunięcia 29 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12225000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5492402800
data rejestracji 26 lip 2010
status Czynny
10105014451000002350296188
INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA
49102010260000110204188751
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
88102010260000110204188728
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIALAURENT GUILLERMIN
zgłaszający - członek zarządu
1968-03-13
ARTUR MACIEJ PAWŁOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
Wspólnik
2010-07-20
2016-06-29
244 347 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 217 350 ZŁ
26013366200000
WIESŁAW TADEUSZ ZIEMBLA
Prokurent
2014-02-03
2016-06-29
PROKURA ŁĄCZNA
ZBIGNIEW BOGUSŁAW WARMUZ
Prokurent
2015-08-12
2016-06-29
PROKURA ŁĄCZNA
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW W MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE SYNTHOS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŚWIĘCIMIU, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 99,90%) ORAZ SPÓŁKI SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. (100% UDZIAŁÓW), BĘDĄCYCH WSPÓLNIKAMI SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SD4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. SYNTHOS DWORY 2 SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM SYNTHOS DWORY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SD4 SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCYM UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 0,06%, NATOMIAST SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KOMANDYTARIUSZEM POSIADAJĄCYM UDZIAŁ KAPITAŁOWY WYNOSZĄCY 99,94%.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODEJMOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE, PROKURENT I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE, DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE W GRANICACH UMOCOWANIA. DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-07-20
2011-06-08
ZBIGNIEW LANGE
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-20
2016-06-29
ZBIGNIEW BOGUSŁAW WARMUZ
PREZES ZARZĄDU
2011-06-08
2014-01-23
WIESŁAW TADEUSZ ZIEMBLA
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DRUGIM PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM
2011-06-08
2014-02-03
MAREK ADAM ROŚCISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-23
2016-06-29
2010-07-20
2016-06-29
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-20
2016-06-29
SYNTHOS DWORY 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-20
2016-06-29
CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2015-08-12
2016-06-29
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-08-12
2016-06-29
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-08-12
2016-06-29
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-08-12
2016-06-29
3522Z - DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
2015-08-12
2016-06-29
3523Z - HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
2015-08-12
2016-06-29
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-08-12
2016-06-29
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2015-08-12
2016-06-29
4950A - TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH
2015-08-12
2016-06-29
4677Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2015-08-12
2016-06-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie