KRS 0000212327
NIP6881248423
REGON37117650400000
NazwaHENRYK BORKOWSKI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHENRYK BORKOWSKI NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 07 lip 2004 (20 lat temu) 07 lip 2004
Data usunięcia 10 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 21, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 9882500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNEWspólnik
2004-07-07
2006-12-27
ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 98825 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW - 9.882.500,00 ZŁOTYCH
00003464800000
Wspólnik
2006-12-27
2008-04-10
98.825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.822.500 ZŁ
41154241500000
HENRYK BORKOWSKI
Wspólnik
2008-04-10
2019-10-10
98 825 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.822.500,00 ZŁ.
KAZIMIERZ MANDELA
Członek Organu Nadzoru
2004-07-07
2006-12-27
MACIEJ OLSZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-25
2006-12-27
JÓZEF ANTONI KUŚNIERZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2008-04-24
IGOR TOMASZ BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2015-11-16
HENRYK ANTONI BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2015-11-16
WACŁAW BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-04-24
2009-10-23
JÓZEF KUŚNIERZ
Członek Organu Nadzoru
2009-10-23
2015-11-16
WŁADYSŁAW PIOTR ZYGO
Członek Organu Nadzoru
2004-07-07
2006-12-27
MARIAN MOSTOWY
Członek Organu Nadzoru
2004-07-07
2006-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
JÓZEF ANTONI KUŚNIERZ
PREZES ZARZĄDU
2008-04-24
2009-10-23
JERZY WŁADYSŁAW HABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-07
2007-03-12
MARIAN MOSTOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-25
2006-12-27
JÓZEF KUŚNIERZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2006-12-27
WACŁAW BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-23
2014-06-30
KRYSTYNA BORKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-30
2015-11-16
MAGDALENA ROZWADOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-16
2018-11-15
WACŁAW BORKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-03-12
2008-04-24
2004-07-07
2015-11-16
OŚRODEK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY BYSTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-11-16
2017-11-28
KLIF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-07
2015-11-16
BYSTRE, 38-606, BALIGRÓD, POLSKA
2015-11-16
2017-11-28
UL. PCK, 28, ZBĄSZYNEK, 66-210, ZBĄSZYNEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie