KRS 0000147373
NIP7822262511
REGON63445283700000
Nazwa"WOŹNIAKOVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWOŹNIAKOVO
Data rejestracji 30 sty 2003 (22 lata temu) 30 sty 2003
Data usunięcia 27 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 35 A, ŻYLICE, 63-900, RAWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANADANIEL BOGUSŁAW WOŹNIAK
Wspólnik
2008-07-02
2017-07-27
407 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 203.500,00 ZŁ
MATINES S.A.
Wspólnik
2003-01-30
2007-08-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
Wspólnik
2003-01-30
2008-07-02
815 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 407.500,00 ZŁ
41118853400000
Wspólnik
2003-01-30
2005-05-25
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ
63155452000000
WŁADYSŁAWA RYCHLIK
Wspólnik
2003-01-30
2007-05-24
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
HENRYK RYCHLIK
Wspólnik
2003-01-30
2007-10-08
110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.000,00 ZŁ
IGOR TOMASZ BORKOWSKI
Wspólnik
2003-01-30
2007-05-24
135 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW WOŹNIAK
Wspólnik
2005-05-25
2017-07-27
593 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 296.500,00 ZŁ
HENRYK RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2007-08-21
TADEUSZ PAWLAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2007-08-21
WŁADYSŁAWA RYCHLIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2007-08-21
HENRYK BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2004-05-27
JEAN MICHAEL GALLY
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2007-08-21
ZBIGNIEW WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-30
2007-08-21
IGOR TOMASZ BORKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2007-08-21
ADAM HENRYK WOŹNIAK
Likwidator
2013-10-04
2017-07-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURY RÓWNIEŻ WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ RATAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-01-30
2004-08-10
HUBERT MICHAŁ WICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-08-10
2004-12-16
JACEK BYRA
PREZES ZARZĄDU
2004-12-16
2008-09-30
DANIEL BOGUSŁAW WOŹNIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2013-10-04
2003-01-30
2007-08-21
MATINES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-21
2013-10-04
"WOŹNIAKOVO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-01-30
2003-03-17
SZAMARZEWSKIEGO, 1, POZNAŃ, 60-514, POZNAŃ, POLSKA
2003-03-17
2007-08-21
GŁUSZYNA, 135, POZNAŃ, 61-330, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie