KRS 0000261575
NIP1060000889
REGON12031537000000
NazwaZURICH SERVICE GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZURICH SERVICE GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaZURICH SERVICE GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 10 sie 2006 (18 lat temu) 10 sie 2006
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres LUBLAŃSKA, 38, KRAKÓW, 31-476, KRAKÓW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego POPPELSDORFER ALLEE, 25-33, BONN, 53-115, BONN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAHARTMUT PFAFFINGER
Prokurent
2011-07-27
2014-04-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
BERND SCHÖNKNECHT
Prokurent
2011-07-27
2018-09-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MONIKA SCHULZE
Prokurent
2011-07-27
2015-04-15
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
HELMUT HOFFMANS
Prokurent
2006-08-10
2016-05-10
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
WERNER LAATZ
Prokurent
2006-08-10
2011-07-27
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
NORBERT DEFORTH
Prokurent
2006-08-10
2011-07-27
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
CAROLA NIEMANN
Prokurent
2007-04-24
2015-06-23
PROKURA ŁĄCZNA, ODDZIAŁOWA (ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU W POLSCE)
MAŁGORZATA SOCHA
Prokurent
2007-04-24
2010-04-09
PROKURA ŁĄCZNA, ODDZIAŁOWA (ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ ODDZIAŁU W POLSCE)
MICHAEL BERGHOFF
Prokurent
2008-06-12
2015-04-15
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
HARALD WESTENFELDER
Prokurent
2008-06-12
2012-04-20
ŁĄCZNA (Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM)
MARK GENNERMANN
Likwidator
2018-05-16
2018-09-28
ALEXANDER DELESKE
Likwidator
2018-05-16
2018-09-28
ARNULF LOY
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-10
2011-04-06
HELMUT HOFFMANS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-08-10
2017-02-27
CAROLA NIEMANN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-07-27
2015-06-23
PATRIZIA BRAUN RHOADES
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-06-23
2017-06-12
MARK GENNERMANN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-02-27
2018-09-28
ALEXANDER DELESKE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-06-12
2018-09-28
EDUARD THOMETZEK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2012-12-18
AMBROS HEINZMANN
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2012-12-18
RALF DIECKMANN
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2018-09-28
1975-03-03
MICHAEL RENZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-12
2012-12-18
ERICH STEIN
Członek Organu Nadzoru
2008-06-12
2012-12-18
AXEL SCHMITZ
Członek Organu Nadzoru
2008-06-12
2018-09-28
CHRISTOPH BORGMANN
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2014-04-17
STEFAN KUTZ
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2018-09-28
MARCUS NAGEL
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2018-09-28
RALPH BRAND
Członek Organu Nadzoru
2012-12-18
2018-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŚLI USTANOWIONY JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ON JEDNOOSOBOWO.JEŚLI USTANOWIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAEL RENZ
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHAFTSFUHRER)
2006-08-10
2008-06-12
ANDREA VAN AUBEL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHAFTSFUHRER)
2008-06-12
2012-12-18
HEINRICH JOSEF GOERES
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHAFTSFUHRER)
2008-06-12
2010-04-09
KLAUS JURGEN NOLL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHAFTSFUHRER)
2008-06-12
2010-04-09
HANS JOACHIM HENTSCHEL
CZŁONEK ZARZĄDU (GESCHAFTSFUHRER)
2008-06-12
2011-07-27
DANIEL ENGLBERGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2011-07-27
RÜDIGER HACKHAUSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2012-12-18
MARITA KRAEMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2016-05-10
ROLF GERHARD NIEMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2014-04-17
CHRISTOPH WILLI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-09
2018-09-28
2006-08-10
2018-05-16
ZURICH SERVICE GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
2006-08-10
2018-03-01
ZURICH SERVICE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-10
2011-01-14
LUBICZ, 23, KRAKÓW, 31-503, KRAKÓW, POLSKA
2006-08-10
2012-04-20
POPPELSDORFER ALLEE, 28, BONN, 53-115, BONN, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie