KRS 0000052807
NIP5541802794
REGON09142353400000
Nazwa"POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA-BYDGOSZCZ
Data rejestracji 12 paź 2001 (23 lata temu) 12 paź 2001
Data usunięcia 29 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MAGAZYNOWA, 13, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5048000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50480,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50480
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIALEKSANDRA PACZKOWSKA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-14
2014-05-22
JACEK KOTYNIA
Członek Organu Nadzoru
2013-03-14
2017-05-26
ANNA SOCHA
Członek Organu Nadzoru
2014-05-22
2017-12-29
ANNA SUPROŃ
Członek Organu Nadzoru
2016-09-14
2017-12-29
RENATA BIEL
Członek Organu Nadzoru
2017-05-26
2017-12-29
BOŻENA HELENA SZYMAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2013-03-14
JADWIGA HAŁACZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2013-03-14
JOANNA MARIA SZYMKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-06-05
BARBARA WOJDYN
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2002-02-18
TADEUSZ WŁADYSŁAW JANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-12
2013-03-14
MAŁGORZATA ŁADA
Prokurent
2014-02-06
2015-03-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANUTA BARBARA SZCZEPANIAK
Prokurent
2001-10-12
2002-06-05
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
2001-10-12
2002-02-18
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE "CEFARM-BYDGOSZCZ" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-12
2005-01-17
CICHA, 19-28, BYDGOSZCZ, 85-959, BYDGOSZCZ, POLSKA
2005-01-17
2008-07-21
CICHA, 19-27, BYDGOSZCZ, 85-959, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie