KRS 0000189092
NIP7251872758
REGON47322485900000
NazwaFUNDACJA EUROPA
Krótka nazwaEUROPA
Data rejestracji 26 sty 2004 (21 lat temu) 26 sty 2004
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres PIOTRKOWSKA, 262/264, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
LILIANA IRENA LIPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-06
2021-01-08
MAGDALENA ANNA PELSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2021-01-08
BARBARA WOJDYN
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2011-12-06
EDWARD WITOLD KOLBUSZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-26
2011-12-06
JOANNA MARZENA KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-06
2021-01-08
MAREK MICHAŁ PELSKI
Likwidator
2020-01-17
2021-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDNAKŻE OŚWIADCZENIA NIE POWODUJĄCE ZE STRONY FUNDACJI ROZPORZĄDZENIA ANI ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE.
ELŻBIETA GRZESZCZUK CHĘTKO
PREZES
2004-01-26
2004-07-19
ŁUKASZ WIKTOR SKOCZYLAS
WICEPREZES
2004-01-26
2007-10-09
ZBIGNIEW GWADERA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-06
2020-01-17
MAREK MICHAŁ PELSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-19
2007-03-16
FILIP PATRYK KONA
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2007-03-16
2011-12-06
LILIANA IRENA LIPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-16
2011-12-06
MAREK MICHAŁ PELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-06
2020-01-17
2004-01-26
2020-01-17
FUNDACJA EUROPA
2004-01-26
2011-12-06
NARUTOWICZA, 54, ŁÓDŹ, 90- 136, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie