KRS 0000280059
NIP1132669083
REGON14089683500000
Nazwa"OSOWSKA 84 DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOSOWSKA 84 DEVELOPMENT
Data rejestracji 08 maj 2007 (17 lat temu) 08 maj 2007
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SEROCKA, 27, WARSZAWA, 04-333, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132669083
data rejestracji 31 maj 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF PIOTR TRYBOŃ
Beneficjent
JAKUB TRYBOŃ
Beneficjent
JAKUB TRYBOŃ
reprezentant
JACEK WITOLD KOZUBOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-01-20
2022-05-12
IZABELA DUBOWSKA SZPAK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2022-05-12
TADEUSZ KUREK
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2022-05-12
PRZEMYSŁAW GADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-15
2012-01-20
Wspólnik
2007-05-08
2017-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
01066579500000
Wspólnik
2010-11-15
2019-03-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
01585436000000
Wspólnik
2017-05-24
2021-07-07
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
36345592000000
Wspólnik
2021-07-07
2022-05-12
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
14284605000000
KRZYSZTOF PIOTR TRYBOŃ
Beneficjent
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI TRYBOŃ PPI SA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
JAKUB TRYBOŃ
Beneficjent
AKCJONARIUSZ SPÓŁKI TRYBOŃ PPI SA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji§ 12 PKT 7 UMOWY SPÓŁKI: "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE".
KRZYSZTOF PIOTR TRYBOŃ
PREZES ZARZĄDU
2007-05-08
2010-11-15
JAKUB TRYBOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-05-08
2010-11-15
JAKUB TRYBOŃ
PREZES ZARZĄDU
2010-11-15
2022-05-12
2007-05-08
2009-03-19
"GALERIA WIATRACZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-05-08
2010-04-02
CHŁOPICKIEGO, 7/9, WARSZAWA, 04-314, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie