KRS 0000187450
NIP6841007469
REGON37025980800000
NazwaAGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "KARPATY" SPÓŁKA AKCYJNA W LIWIDACJI
Krótka nazwaAGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "KARPATY" W LIWIDACJI
Data rejestracji 13 sty 2004 (21 lat temu) 13 sty 2004
Data usunięcia 30 sty 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STASZICA, 20, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 511500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 511500,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #72 INFORMATYKA #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄSTANISŁAW LECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-05-21
2009-06-09
WIESŁAW DURDA
Członek Organu Nadzoru
2009-06-09
2015-01-30
BOGUSŁAW ANTONI KOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2004-04-06
JERZY MIECZYSŁAW ŻOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2004-04-06
PIOTR JANUSZ KINEL
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2004-04-06
STANISŁAW ZARZYCZNY
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2004-04-06
WACŁAW POSADZKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-13
2007-05-21
MAREK ANTONI WILK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-06
2004-05-20
ZBIGNIEW SZAFRANIEC
Członek Organu Nadzoru
2004-04-06
2006-09-18
TOMASZ ARTUR KAMIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-20
2006-09-18
JAN JAROSZ
Likwidator
2010-03-05
2015-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISU DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY JAN CZECH
PREZES ZARZĄDU
2004-01-13
2004-04-06
MAREK ANTONI WILK
CZASOWO PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU
2004-04-06
2005-02-07
MAREK ANTONI WILK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-07
2007-10-23
JAROSŁAW JÓZEF PÓŁCHŁOPEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-23
2009-06-09
MARIOLA TERESA MICHALEC
PREZES ZARZĄDU
2009-06-09
2010-03-05
2004-01-13
2010-03-05
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "KARPATY" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie