KRS 0000160716
NIP8520001754
REGON81005870000000
NazwaZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK
Data rejestracji 16 maj 2003 (21 lat temu) 16 maj 2003
Data usunięcia 24 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. STEFANA BATOREGO, 2, SZCZECIN, 70-207, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1281200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (53)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610Z RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE. #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9606Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4140Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWspólnik
2003-05-16
2016-08-24
WSPÓLNIK POSIADA 12.812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.281.200,00 ZŁOTYCH
00702301000000
EDWARD BOGUSŁAW PLINTA
Prokurent
2005-04-07
2016-08-24
PROKURA JEDNOOSOBOWA
ZBIGNIEW MARIAN BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2011-09-15
DANUTA JADWIGA BORKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2016-08-24
TADEUSZ JANUSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-09-26
2016-08-24
STANISŁAW SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2012-01-12
2016-08-24
HANNA BUNALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-16
2007-09-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
WIESŁAW ANTONI ZAWODNY
PREZES ZARZĄDU
2003-05-16
2005-08-09
ANTONI MĄDRY
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-05-16
2004-07-06
MARIAN WIKTOR WITES
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-07
2005-08-09
MARIAN WIKTOR WITES
PREZES ZARZĄDU
2005-08-09
2011-09-15
ZBIGNIEW MARIAN BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-15
2016-08-24
2003-05-16
2016-08-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-16
2016-08-24
ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-16
2016-08-24
PL. STEFANA BATOREGO, 2, SZCZECIN, 70-207, SZCZECIN, POLSKA
2009-12-29
2016-08-24
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2009-12-29
2016-08-24
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2009-12-29
2016-08-24
5530Z - POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE
2009-12-29
2016-08-24
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2009-12-29
2016-08-24
5610Z - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2009-12-29
2016-08-24
5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
2009-12-29
2016-08-24
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
2009-12-29
2016-08-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-12-29
2016-08-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-12-29
2016-08-24
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie