KRS 0000163409
NIP7120165380
REGON43033880300000
Nazwa"HOTELE LUBELSKIE PTTK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOTELE LUBELSKIE PTTK
Data rejestracji 10 lip 2003 (21 lat temu) 10 lip 2003
Data usunięcia 23 paź 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 29, LUBLIN, 20-002, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 923500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFIIWspólnik
2003-07-10
2012-10-23
9235 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 923.500,00 ZŁ
00702301000000
ZBIGNIEW MIECZYSŁAW KRESEK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-10
2005-06-10
TOMASZ PRZECIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-10
2005-06-10
HANNA BUNALSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-07-10
2006-10-20
MAREK ANTONI WÓJTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-10
2005-06-10
ARKADIUSZ BIAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2005-06-10
2012-10-23
DARIUSZ TOMASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-10
2012-10-23
WITOLD SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-06-10
2011-07-13
MARIAN JAN HADAŚ
Członek Organu Nadzoru
2006-10-20
2011-07-13
KAZIMIERZ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-13
2012-10-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARIANNA KAZIMIERA REJMAK
PREZES
2003-07-10
2004-07-12
KRZYSZTOF MIROSŁAW WICHROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-07-12
2011-07-13
KRZYSZTOF MIROSŁAW WICHROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-13
2012-09-06
JÓZEF SZYMBARA
PREZES ZARZĄDU
2011-07-13
2012-10-23
2003-07-10
2008-10-22
"OKRĘGOWY ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie