KRS 0000027467
NIP6680000024
REGON31018664800000
NazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "MIRANDA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "MIRANDA"
Data rejestracji 02 sie 2001 (23 lata temu) 02 sie 2001
Data usunięcia 28 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JEDWABNICZA, 1, TUREK, 62-700, TUREK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2696930,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2696930,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,97 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1369000
Dane podatkowe
NIP 6680000024
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 maj 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1391Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCHMARCIN ZYGMUNT KUBICA
reprezentant
STANISŁAW LITWIN
Beneficjent
LUCYNA JADWIGA ŁUKASIK
Prokurent
2002-06-25
2003-12-16
SAMOISTNA
MAREK ULEWICZ
Prokurent
2002-06-25
2003-02-05
SAMOISTNA
WALDEMAR ANTONI JASKÓLSKI
Prokurent
2003-02-05
2003-07-16
SAMOISTNA
JAROSŁAW JANUSZ PROKOP
Prokurent
2003-12-16
2005-01-11
SAMOISTNA
IWONA MARIA KLIMEK KWIATKOWSKA
Prokurent
2003-12-16
2005-01-11
SAMOISTNA
JADWIGA TOMCZYK
Prokurent
2005-01-11
2005-08-31
SAMOISTNA
TERESA MARIA GUTOWSKA
Prokurent
2005-08-31
2006-11-08
SAMOISTNA
KRZYSZTOF ZENON PIAŚCIK
Prokurent
2005-11-03
2006-11-08
SAMOISTNA
KAZIMIERZ JACEK BRZESZCZYŃSKI
Prokurent
2002-06-25
2003-05-22
SAMOISTNA
MARCIN ZYGMUNT KUBICA
Likwidator
2006-11-08
2023-01-26
JOANNA ZOFIA JEŻYŃSKA ZIÓŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-06-25
KONRAD SZYMON KOWALCZUK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-06-25
PAWEŁ ZIEMBIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-06-25
MARIA JOLANTA SKRZYPCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-02
2002-10-31
STANISŁAW LITWIN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2023-01-26
WANDA KRZYWDA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-10-31
JANUSZ PARUZEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2002-10-31
BOGDAN JAKUB KUPIJAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2003-03-26
KRZYSZTOF ZENON PIAŚCIK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-19
2005-04-18
EWELINA RASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-04-18
2005-08-31
STANISŁAW LITWIN
Beneficjent
JEDYNY AKCJONARIUSZ MIRANDA SP. Z O.O.; W MIRANDA SP. Z O.O. UDZIAŁOWCAMI SĄ EFFECT SYSTEM S.A. (67% UDZIAŁÓW) I LUBAWA S.A. (33% UDZIAŁÓW); W EFFECT-SYSTEM S.A. AKCJONARIUSZAMI SĄ: STANISŁAW LITWIN (0,01% AKCJI) I LUBAWA S.A. (99,99% AKCJI); W LUBAWA S.A. AKCJONARIUSZAMI SĄ: SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED (47,65% AKCJI), STANISŁAW LITWIN (3,57% AKCJI), POZOSTALI AKCJONARIUSZE (48,78 % AKCJI); W SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED JEDYNYM UDZIAŁOWCEM JEST STANISŁAW LITWIN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEG9O DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTOWANIA) UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
KRYSTYNA JADWIGA URBANIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-08-02
2002-03-08
KRYSTYNA JADWIGA URBANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2002-06-25
JERZY HANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-02
2002-03-08
MAREK PROSKURA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-08
2002-07-30
MAREK ULEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-08
2002-06-25
MARIUSZ BOGDAN TOMASZEWSKI
CZŁONEK
2002-06-25
2004-01-23
PAWEŁ WOŹNY
CZŁONEK
2002-06-25
2003-07-16
JAN BERLAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-30
2003-02-05
MAREK ULEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-02-05
2005-01-11
WALDEMAR ANTONI JASKÓLSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-07-16
2005-08-31
2001-08-02
2006-11-08
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "MIRANDA" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-11-08
2023-01-26
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "MIRANDA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie