KRS 0000070061
NIP5140123484
REGON25080292900000
NazwaTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTECHMA
Data rejestracji 28 gru 2001 (23 lata temu) 28 gru 2001
Data usunięcia 18 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 68, OSTRZESZÓW, 63-500, OSTRZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1939500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIFLORIAN DYLEWSKI
Wspólnik
2001-12-28
2018-10-18
483 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241.500,00 ZŁ
RYSZARD DZIURŁAJ
Wspólnik
2001-12-28
2018-10-18
850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425.000,00 ZŁ
BOŻENA ANNA KAJA
Wspólnik
2001-12-28
2003-05-13
209 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 104.500 ZŁ
PIOTR TADEUSZ KLIMEK
Wspólnik
2001-12-28
2003-05-13
209 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 104.500 ZŁ.
BOGDAN JAKUB KUPIJAJ
Wspólnik
2001-12-28
2003-05-13
209 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 104.500 ZŁ
WIESŁAW WIKTOR MOTYL
Wspólnik
2001-12-28
2018-10-18
848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 424.000,00 ZŁ
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
Wspólnik
2001-12-28
2018-10-18
848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 424.000,00 ZŁ
MAREK WACŁAW WIĘCEK
Wspólnik
2001-12-28
2010-05-25
411 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 205.500 ZŁ
WANDA MARIA MALIŃSKA-WIĘCEK
Wspólnik
2010-05-25
2018-10-18
640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 320.000,00 ZŁ
DANIEL PIOTR WIĘCEK
Wspólnik
2010-05-25
2018-10-18
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.500,00 ZŁ
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
Likwidator
2017-04-03
2018-10-18
FLORIAN DYLEWSKI
Likwidator
2017-04-03
2018-10-18
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-09-20
FLORIAN DYLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2014-12-18
BOGDAN JAKUB KUPIJAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-28
2002-09-20
MAREK WACŁAW WIĘCEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2011-05-09
RYSZARD DZIURŁAJ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2014-12-18
WIESŁAW WIKTOR MOTYL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2014-12-18
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-10
2014-12-18
WANDA MARIA MALIŃSKA-WIĘCEK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-09
2014-12-18
MARIA JOANNA KUŻAJ
Prokurent
2001-12-28
2002-02-21
PROKURA SAMOISTNA
MARIA PISZCZAŁKA
Prokurent
2014-10-16
2018-10-18
ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK BANASIAK
Prokurent
2001-12-28
2003-05-13
PROKURA SAMODZIELNA
URSZULA MARIA WIECZOREK
Prokurent
2002-02-21
2007-11-30
PROKURA SAMOISTNA
MARIA PISZCZAŁKA
Prokurent
2007-11-30
2014-07-10
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SŁAWOMIR GRZEGORZ KAJA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-28
2002-09-20
PIOTR TADEUSZ KLIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2002-02-21
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-20
2006-08-10
MAREK BANASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-13
2006-08-10
ANDRZEJ ZBIGNIEW KONARSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2013-04-24
JAROSŁAW BARTKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-24
2014-07-10
ADAM DUDA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-10
2014-12-18
JAROSŁAW BARTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-10
2014-10-16
FLORIAN DYLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2017-04-03
WIESŁAW JANUSZ TRZCIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2017-04-03
2001-12-28
2015-07-07
"TECHMA-MIKSTAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-07-07
2017-04-03
TECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-28
2015-07-07
KALISKA, 30, MIKSTAT, 63-510, MIKSTAT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie